Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Chargee eMobility a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 03947092.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CleverPower a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Brňák |
---|---|
Funkce | člen správní rady A |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | Nad Hutěmi 1070/32, 19800 Praha |
Jméno | Petr Jiřikovský |
---|---|
Funkce | člen správní rady A |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | Šmilovského 1495/4, 12000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Živnůstka |
---|---|
Funkce | Člen správní rady B |
Ve funkci | od 2.9.2024 |
Adresa | Sobětická 30/8, 15300 Praha |
Jméno | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Funkce | Člen správní rady B |
Ve funkci | od 11.5.2023 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
Jméno | MUDr. Vít Urbanec |
---|---|
Funkce | Člen správní rady A |
Ve funkci | od 11.5.2023 do 29.6.2023 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Marek Fleisner |
---|---|
Funkce | Člen správní rady A |
Ve funkci | od 11.5.2023 do 29.6.2023 |
Adresa | V roklích 816, 15531 Praha |
Jméno | MUDr. Vít Urbanec |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 31.3.2015 do 11.5.2023 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Bíba |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 19.2.2016 do 11.5.2023 |
Adresa | 74, 25169 Velké Popovice |
Jméno | Petr Jiřikovský |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 17.5.2018 do 11.5.2023 |
Adresa | Šmilovského 1495/4, 12000 Praha |
Jméno | Petr Jiřikovský |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 17.5.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Šmilovského 1495/4, 12000 Praha |
Jméno | Ing. Michal Voráček |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 19.2.2016 do 17.5.2018 |
Adresa | Vrbovecká 1228/6, 63500 Brno |
Jméno | Ing. Michal Voráček |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 31.3.2015 do 17.5.2018 |
Adresa | Na Zátiší 66, 55211 Velichovky |
Jméno | Ing. Jiří Bíba |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 31.3.2015 do 19.2.2016 |
Adresa | 74, 25169 Velké Popovice |
Jméno | Ing. Michal Voráček |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 31.3.2015 do 19.2.2016 |
Adresa | Na Zátiší 66, 55211 Velichovky |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Brňák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Jiřikovský |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Živnůstka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Havelka |
Výpis dat pro firmu Chargee eMobility a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.