Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Centrum Kosatec, z. s., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 67363156.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Česká abilympijská asociace, o.s. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Truhlářství, podlahářství , Pekařství, cukrářství , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Jaromír Krpálek |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | Rokycanova 2654, 53002 Pardubice |
Jméno | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 30.7.2023 |
Adresa | 138, 53401 Býšť |
Jméno | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 24.8.2022 do 30.7.2023 |
Adresa | 32, 53401 Býšť |
Jméno | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 9.5.2022 do 24.8.2022 |
Adresa | 32, 53401 Býšť |
Jméno | Jaromír Krpálek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 9.5.2022 do 24.8.2022 |
Adresa | Rokycanova 2654, 53002 Pardubice |
Jméno | Jaromír Krpálek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 9.5.2022 |
Adresa | Rokycanova 2654, 53002 Pardubice |
Jméno | Vladimír Podnecký |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 9.5.2022 |
Adresa | Rokycanova 2654, 53002 Pardubice |
Jméno | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 22.11.2017 do 9.5.2022 |
Adresa | 32, 53401 Býšť |
Jméno | Markéta Vorlíčková |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 7.1.2021 do 9.5.2022 |
Adresa | 17, 53862 Dolní Bezděkov |
Jméno | Tomáš Pokorný |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 7.1.2021 do 9.5.2022 |
Adresa | Hovorčovická 341, 25063 Mratín |
Jméno | Mgr. Lucie Ciprová |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 18.10.2019 do 7.1.2021 |
Adresa | Lexova 2163, 53002 Pardubice |
Jméno | Mgr. Tereza Hellerová |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 4.12.2020 do 7.1.2021 |
Adresa | 116, 53401 Poběžovice u Holic |
Jméno | Mgr. Tereza Hellerová |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 15.5.2019 do 4.12.2020 |
Adresa | Hrachovec 2189, 50801 Hořice |
Jméno | Mgr. Adéla Bergmanová |
---|---|
Funkce | Člen výboru |
Ve funkci | od 14.2.2018 do 18.10.2019 |
Adresa | 95, 28907 Opolany |
Jméno | Mgr. Tereza Vobořilová |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 25.9.2018 do 15.5.2019 |
Adresa | Hrachovec 2189, 50801 Hořice |
Jméno | JUDr. Drahoslava Bartošková |
---|---|
Funkce | Člen výboru |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 25.9.2018 |
Adresa | Palackého třída 2413, 53002 Pardubice |
Jméno | JUDr. Drahoslava Bartošková |
---|---|
Funkce | Člen výboru |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 25.9.2018 |
Adresa | Palackého třída 2413, 53002 Pardubice |
Jméno | Mgr. Adéla Bergmanová |
---|---|
Funkce | Člen výboru |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Nádražní 142, 28907 Libice nad Cidlinou |
Jméno | Mgr. Adéla Bergmanová |
---|---|
Funkce | Člen výboru |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 14.2.2018 |
Adresa | Nádražní 142, 28907 Libice nad Cidlinou |
Jméno | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 20.9.2017 do 22.11.2017 |
Adresa | Svobody 2496, 53002 Pardubice |
Jméno | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 20.9.2017 do 22.11.2017 |
Adresa | Svobody 2496, 53002 Pardubice |
Jméno | Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 20.9.2017 |
Adresa | Svobody 2496, 53002 Pardubice |
Jméno | Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 31.5.2017 do 20.9.2017 |
Adresa | Svobody 2496, 53002 Pardubice |
Jméno | Jaromír Krpálek |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Rokycanova 2654, 53002 Pardubice |
Jméno | Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Svobody 2496, 53002 Pardubice |
Jméno | Radek Kučera |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
Jméno | Radek Kučera |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
Jméno | Pavlína Potůčková |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Svobody 2496, 53002 Pardubice |
Jméno | Jaromír Krpálek |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 31.5.2017 |
Adresa | Rokycanova 2654, 53002 Pardubice |
Jméno | Ivana Dolečková |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 2.9.2016 |
Adresa | Polská 529, 53003 Pardubice |
Jméno | Ivana Dolečková |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 2.9.2016 |
Adresa | Polská 529, 53003 Pardubice |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Pavlína Potůčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Krpálek |
Výpis dat pro firmu Centrum Kosatec, z. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.