Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BRAJKOS s.r.o., která sídlí v obci Šestajovice a bylo jí přiděleno IČO 24768979.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BRAJKOS s.r.o. se sídlem v obci Šestajovice byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Holičství, kadeřnictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Libuše Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.1.2022 |
Adresa | Husovo náměstí 9, 38711 Katovice |
Jméno | Tamara Davydova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.10.2017 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Lara Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.11.2018 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Libuše Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.11.2021 do 7.1.2022 |
Adresa | Krovova 23/2, 19014 Praha |
Jméno | Libuše Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2021 do 25.11.2021 |
Adresa | Krovova 23, 19014 Praha |
Jméno | Libuše Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2010 do 3.8.2021 |
Adresa | Krovova 23, 19014 Praha 9 |
Jméno | Larisa Olegovna Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2018 do 14.11.2018 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Larissa Artmanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2018 do 27.9.2018 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Larissa Artmanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.9.2018 do 20.9.2018 |
Adresa | Husova 60/9, 25092 Šestajovice |
Jméno | Larissa Artmanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2015 do 15.9.2018 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Larissa Artmanova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2015 do 15.9.2018 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Tamara Davydova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2015 do 27.10.2017 |
Adresa | Zahradní 422, 25092 Šestajovice |
Jméno | Larisa Artmanová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2010 do 19.2.2015 |
Adresa | Krovova 23, 19014 Praha 9 |
Jméno | Tamara Davydova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2010 do 19.2.2015 |
Adresa | Krovova 23, 19014 Praha 9 |
Člen statutárního orgánu: | Libuše Artmanová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tamara Davydova |
Člen statutárního orgánu: | Lara Artmanová |
Výpis dat pro firmu BRAJKOS s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.