Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BOTAS a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Skuteč a bylo jí přiděleno IČO 00013595.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BOTANA , a.s. se sídlem v obci Skuteč byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 31. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 148 | |
IČO: | 00013595 | |
Obchodní firma: | BOTANA , a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.3.1991 |
Datum vzniku: | 31.3.1991 | |
Jediný akcionář společnosti rozhodl o zrušení společnosti s likvidací ke dni 01.01.2023. Tímto dnem vstoupila společnost do likvidace. | 3.1.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 6.8.2014 - 13.1.2021 | |
Počet členů správní rady: 1 | 6.8.2014 - 13.1.2021 | |
Jediný akcionář dne 24. 6. 2014 rozhodl o snížení základního kapitálu, které bude provedeno zjednodušeným režimem v souladu s ustanovením § 544 ZOK změnou jmenovité hodnoty jedné akcie z původní hodnoty 420,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a vydáním nových akcií. | 6.8.2014 - 13.1.2021 | |
Mimořádná valná hromada dne 17.12.2013 přijala tato rozhodnutí: A) o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře usnesením tohoto znění: „Valná hromada společnosti BOTAS a.s. schvaluje: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti BOTAS a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost BENAL s.r.o., IČ 604 73 746, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26234 (dále j en „hlavní akcionář“ či “ BENAL s.r.o.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 188.417 (jedno sto osmdestát osm tisíc čtyři sta sedmnáct) kusů listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 420,- Kč (čtyři sta dvacet korun českých) pořadových čísel: 000001-000130, 000450-000457, 001152-001159, 003404-153186, 153449-153725, 155469-156527, 168236-205387. Z uvedeného vyplývá, že BENAL s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 79.135.140,-- Kč (sedmdesát devět milionů jedno sto třicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých), což představuje podíl 91,74 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b )Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, to je 16.970 (šestnáct tisíc devět set sedmdesát) kusů akcií, pořadová čísla: 000131-000449, 000458-001151, 0011 60-003403, 153187-153448, 153726-155468, 156528-168235, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, to je společnost BENAL s.r.o., IČ 604 73 746, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26234. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 107,90 Kč (jedno sto sedm korun českých a devadesát haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 420,- Kč (čtyři sta dvacet korun českých), emitovanou společno stí BOTAS a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 6-20/2013 ze dne 10. listopadu 2013, vypracovaného znalcem, kterým je Mgr. Jana Fialová, se sídlem Točitá 1964/34, Praha 4, IČ: 25804685 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil metodu majetkovou a porovnávací a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účast nických cenných papírů Společnosti daného akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů. Protiplnění bude vyplaceno oprávněným osobám v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady hlavního akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií Společnosti, anebo na náklady dané oprávn ěné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií Společnosti. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. | 7.1.2014 - 6.8.2014 | |
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění akciové společnosti z dosavadních 205,387.000,- Kč o částku 119,124.460,- Kč na novou výši 86,262.510,- Kč z důvodu vypořádání ztrát společnosti z minulých let a to snížením nominální hodnoty jedné akcie z dosavadních 1.000,- Kč za akcii na novou výši 420,- Kč. | 14.6.2001 - 26.3.2002 | |
Základní jmění společnosti je rozvrženo na 203.334 akcií na majitele v nominální hodnotě po Kč 1.000,-- a 2.053 akcií na jméno v nominální hodnotě po Kč 1.000,-- (zaměstnavatelské akcie). | 8.6.1993 - 5.5.1994 | |
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 10.9.1992. | 8.6.1993 - 13.1.2021 | |
Zapisuje se úmysl akciové společnosti snížit základní jmění na částku Kč 205.387.000,-- (par. 213/4 obz.). | 3.6.1993 - 5.5.1994 | |
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 2.3.1993. | 28.5.1993 - 13.1.2021 | |
Dodatek ke stanovám schválen dne 13.1.1993. | 10.3.1993 - 10.3.1993 | |
Dodatek ke stanovám schválen dne 13.1.1993. | 10.3.1993 - 13.1.2021 | |
Podle rozhodnutí valné hromady z 12.3.1992 zapisuje se změna stanov v rozsahu uvedeném v rozhodnutí založeném v této vložce. | 13.4.1992 - 13.1.2021 | |
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány představenstvo jako statutární orgán společnosti. | 31.3.1991 - 10.3.1993 | |
Podepisování : Podepisování za společnsot se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. | 31.3.1991 - 10.3.1993 | |
Základní kapitál: | 31.3.1991 - 10.3.1993 | |
Základní kapitál: Základní kapitál akciové společnosti činí 215 700 000,-Kčs, je na něj vydána 1 akcie o stejné nominální hodnotě. Akcie zní na jméno. Základní kapitál obsahuje část majetku zakládající akciové společnosti Obuvnický průmysl - Svit, Zlín, která je prezentována stávající vnitřní strukturální jednotkou Botana Skuteč. | 31.3.1991 - 8.6.1993 | |
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelským plánem ze dne 13.3.1991 jednorázově jedním zakladatelem. | 31.3.1991 - 13.1.2021 |
IČO: | 00013595 |
---|---|
Obchodní firma: | BOTAS a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 5. 1991 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
IČO: | 00013595 |
---|---|
Firma: | BOTAS a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Skuteč |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 5. 1991 |
Výpis dat pro firmu BOTAS a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.