Okresní podnik služeb Zlín,s.p. v likvidaci
|
00159638
|
12.11.1979 |
STINEX akciová společnost
|
00215953
|
15.12.1990 |
ADVERTISING ENGINEERS s.r.o.
|
03248640
|
30.7.2014 |
Dalibor Thiel
|
03683001
|
5.1.2015 |
Tomáš Zapletal
|
04118464
|
27.5.2015 |
GOLDFIELD s.r.o.
|
04155424
|
10.6.2015 |
Tridynamictraid s.r.o.
|
04502141
|
21.10.2015 |
Zlínská správa PLUS s.r.o.
|
04994892
|
14.4.2016 |
Zspráva PLUS s.r.o.
|
05570425
|
30.11.2016 |
Romana Snozová
|
05607035
|
5.12.2016 |
CAPTOM s.r.o.
|
06285457
|
20.7.2017 |
Flintstore s.r.o.
|
08011435
|
21.3.2019 |
Klub Jedu na dřeň v AČR
|
08259569
|
20.6.2019 |
Mgr. Roman Václavík, advokát
|
08268312
|
10.7.2019 |
Barbora Kučeríková
|
08696161
|
15.11.2019 |
REKLAMNÍ INŽENÝŘI s.r.o.
|
09323384
|
13.7.2020 |
Mandara Group, a.s.
|
09728651
|
7.12.2020 |
Žijeme Gastrem s.r.o.
|
11722991
|
5.8.2021 |
Fus Drahomír, JUDr., advokát
|
15245659
|
4.1.1991 |
Uluru garden s.r.o.
|
19181299
|
23.3.2023 |
Meru Property s.r.o.
|
19847866
|
24.10.2023 |
Tacaná s.r.o.
|
21078394
|
3.1.2024 |
ARROW Zlín, s.r.o.
|
25527444
|
4.5.1998 |
UNIINVEST trend s.r.o., v likvidaci
|
25541811
|
13.10.1998 |
ARTEsoft s.r.o.
|
25969641
|
27.5.2002 |
LEISURE s.r.o. "v likvidaci"
|
26247721
|
7.5.2001 |
SAFIN, k. s. v likvidaci
|
26269732
|
5.12.2001 - 22.9.2023
|
"^Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů"^
|
26633221
|
19.6.2003 |
ZELENKA Czech Republic s.r.o.
|
27746364
|
4.10.2007 |
SAW-MILL UHELNÁ a.s. v likvidaci
|
28292031
|
19.6.2008 - 5.3.2018
|
PeLi reality s.r.o.
|
28344049
|
29.5.2009 |
Gold Leasing s.r.o. v likvidaci
|
29187745
|
3.11.2009 - 9.4.2020
|
Alena Krejčová
|
40414558
|
24.5.1991 |
GASTON, s.r.o.
|
42340187
|
18.9.1991 |
Ludmila Bartoňková
|
46283463
|
20.8.1992 |
Věra Zelenková
|
48447404
|
14.4.1993 - 29.3.2023
|
Čechová Ludmila, JUDr., advokátka
|
48472387
|
24.3.1993 |
CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o.
|
60711485
|
23.6.1994 |
M.S.V. - CZ-94, spol. s r.o. v likvidaci
|
60729511
|
25.11.1994 - 11.5.2018
|
TRUCK SERVIS A-Z s.r.o. v likvidaci
|
60751843
|
2.5.1995 - 13.2.2019
|
David Šebík
|
62864386
|
1.3.1995 |
STINEX-PS a.s.
|
63486571
|
1.12.1995 |
Dalibor Balák
|
64469077
|
27.1.1997 |
Syndikát novinářů Zlínského kraje
|
66597293
|
9.1.1998 |
Mgr. Zuzana Fusová, advokátní kancelář
|
72014849
|
1.8.2009 |
Roman Zelenka
|
72368519
|
19.12.2000 |