Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
|
00006041
|
31.12.1976 |
Herecká asociace
|
00170241
|
11.2.1990 |
TELECOMSPOL, spol. s r.o.
|
00198617
|
15.1.1991 |
Fond demokratických iniciativ České a Slovenské federativní republiky -- ekonomická divize v likvidaci
|
00199478
|
8.11.1990 - 26.4.2018
|
Konfederace umění a kultury
|
00225517
|
31.12.1976 |
Masarykovo demokratické hnutí z.s.
|
00271241
|
27.12.1990 |
Svaz autorů a interpretů z. s.
|
00407968
|
22.12.1989 |
Syndikát novinářů České republiky, z. s.
|
00408123
|
27.1.1990 |
Umělecké sdružení ARTES z.s.
|
00409341
|
11.1.1990 |
Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii-KINOS
|
00418081
|
7.2.1990 |
Odborový svaz státních orgánů a organizací
|
00469351
|
31.12.1976 |
Odborová asociace divadelníků
|
00499234
|
22.2.1990 |
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
|
00499242
|
19.1.1991 |
Odborový svaz pracovníků knihoven
|
00499251
|
19.3.1990 |
UNIE orchestrálních hudebníků ČR
|
00505510
|
25.2.1990 |
Jednota tlumočníků a překladatelů
|
00505676
|
30.3.1990 |
Hotel Restaurant Management Consulting, spol. s r.o.
|
00536784
|
11.6.1990 |
Vysokoškolský odborový svaz
|
00677094
|
4.6.1990 |
Základní odborová organizace Správa majetku odborových svazů kultury
|
01269500
|
30.11.2012 |
Podnikový výbor odborových organizací Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
|
01661426
|
19.6.2003 |
Podnikový výbor základních odborových organizací OS Státních orgánů a organizací Státního úřadu inspekce práce
|
01661540
|
5.11.2008 |
Koordinační výbor základních organizací OS Státních orgánů a organizací Vězeňské služby ČR
|
01661639
|
11.6.2012 |
Podnikový výbor odborových organizací sekce Finanční správy OS SOO
|
01671049
|
10.10.2007 |
Koordinační výbor zákl.odb.org. občanských zaměstnanců Policie ČR, Odborového svazu státních orgánů a organizací
|
01671065
|
26.2.1997 |
Vinograf bary, s.r.o.
|
01770641
|
25.11.2016 |
Vinograf, s.r.o.
|
01770837
|
25.11.2016 |
Podnikový výbor odborových organizací Správ sociálního zabezpečení Odborového svazu státních orgánů a organizací
|
01857339
|
13.3.1997 |
LeatherArt s.r.o.
|
01863657
|
10.7.2013 |
Invicta Trade s.r.o.
|
02179130
|
7.10.2013 |
ZOO OS SOO při Státním pozemkovém fondu
|
02339854
|
13.10.2013 |
ZOO OS SOO při Státním pozemkovém úřadu
|
02393662
|
31.10.2013 |
Asociace filmových,televizních a divadelních maskérů a vlásenkářů, z.s.
|
02445123
|
9.1.1991 |
LUFFA s.r.o. v likvidaci
|
02695138
|
24.2.2014 |
NORD METIZ s. r. o.
|
02712466
|
27.2.2014 |
LEASIOR s.r.o.
|
02762137
|
12.3.2014 |
Internetová Asociace
|
02766728
|
1.11.2005 |
Základní odborová organizace - sekretariát při ČMOS PŠ v Praze
|
02854341
|
10.7.1990 |
ČMOS PŠ - Výbor základní organizace vedení svazu
|
02854724
|
1.7.2004 |
Advance International s.r.o.
|
02889447
|
10.4.2014 |
KLATOVSKÝ, advokátní kancelář
|
02968592
|
28.5.2014 |
MOTELZA s.r.o.
|
03244326
|
29.7.2014 |
LE CLOS s.r.o.
|
03557049
|
11.11.2014 |
Základní organizace Pracovníků školství v Praze
|
03896030
|
16.2.2015 |
Siskin Group International, s.r.o.
|
03999050
|
16.4.2015 |
KissDent s.r.o.
|
04081811
|
14.5.2015 |
Vinograf obchody, s.r.o.
|
04131096
|
2.6.2015 |
TESSELA HOLDING SE
|
04394232
|
11.9.2015 |
Mgr. JIŘÍ MÜLLER, advokát
|
04841701
|
9.3.2016 |
Podnikový výbor Sekce finanční správy Odborového svazu státních orgánů a organizací při Generálním finančním ředitelství ČR v Praze
|
04939166
|
19.4.2016 |
DREAACK International s.r.o.
|
04998545
|
17.4.2016 |
Základní organizace Seniorů školství v Praze
|
05144787
|
7.6.2016 |
ALIVA TRADE s.r.o.
|
05153123
|
9.6.2016 |
ZO OS SOO N-ICT Praha
|
05213436
|
1.7.2016 |
ATOM RTC s.r.o.
|
05482135
|
17.10.2016 |
GLEWARINO s.r.o.
|
05636299
|
16.12.2016 |
PE-OMA SERVICE s.r.o. v likvidaci
|
05681464
|
4.1.2017 - 21.10.2020
|
EuroZone Tour s.r.o.
|
05901464
|
9.3.2017 |
KMIS Development a.s.
|
06076637
|
4.5.2017 |
Odborová organizace orchestrálních hudebníků Komorní filharmonie Pardubice
|
06261680
|
12.7.2017 |
PERSOMAX s.r.o.
|
06363512
|
21.8.2017 |
THREESIXTY s.r.o.
|
06458262
|
25.9.2017 |
FREE JOB s.r.o. v likvidaci
|
06532705
|
18.10.2017 - 3.6.2023
|
MAFA RESOURCES, s.r.o.
|
06585841
|
29.11.2017 |
MAFA TOURS, s.r.o.
|
06586864
|
30.11.2017 |
Klinická psychologie Praha, s.r.o.
|
06604901
|
15.11.2017 |
DYNEX LabSolutions, s.r.o.
|
06616631
|
21.11.2017 |
GLOBY s.r.o.
|
06683142
|
14.12.2017 |
KLATOVSKY LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
|
06683941
|
1.1.2018 |
Bohemian Copy, s. r. o.
|
06799728
|
25.1.2018 |
Překlady textu s.r.o.
|
06819818
|
31.1.2018 |
Deaf Travel s.r.o.
|
07153911
|
24.5.2018 |
Český Spolek Hypnoterapeutů
|
07159871
|
13.6.2018 |
Aluminox s.r.o.
|
07325134
|
27.7.2018 |
NOBO Holding s.r.o.
|
07596189
|
30.10.2018 |
LiveSystems s.r.o.
|
07649118
|
16.11.2018 |
Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů
|
07838468
|
28.1.2019 |
ZO UZO Senecura
|
07888058
|
6.2.2019 |
LEONIDAS City Tour s.r.o.
|
07928076
|
18.3.2019 |
SKG real system s.r.o.
|
07965095
|
7.3.2019 |
Odborová organizace Odborových svazů KUK při OS KINOS
|
08060096
|
4.4.2019 |
Senovážné žije, z.s.
|
08119805
|
22.5.2019 |
ZO UZO BILLA PRAHA
|
08448329
|
24.8.2019 |
ZO UZO SECURITAS
|
08704651
|
20.11.2019 |
MO UZO ZAMĚSTNANKYŇ A ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
|
09410805
|
12.8.2020 |
SK Communications s.r.o.
|
09516778
|
16.9.2020 |
Někdo Ti uvěří, z. s.
|
09611282
|
4.11.2020 |
SOMM Pharm s.r.o.
|
11726890
|
9.8.2021 |
Nadační fond Anna Chromy Museum v likvidaci
|
11841851
|
13.9.2021 |
FREEZE DRY COMPANY s.r.o.
|
11860669
|
20.9.2021 |
Správa majetku odborových svazů kultury
|
15888550
|
1.1.1991 |
European Trading Company Praha a.s. v likvidaci
|
16193423
|
27.3.1991 |
Relody s.r.o.
|
17247691
|
15.6.2022 |
GLOBY stavební s.r.o.
|
19417551
|
13.6.2023 |
Care by Veru s.r.o.
|
19566549
|
27.7.2023 |
Tollar s.r.o.
|
19762836
|
26.9.2023 |
Yorkmut s.r.o.
|
19952066
|
3.12.2023 |
HomeHub, s.r.o.
|
21453390
|
10.4.2024 |
Ing. Josef Machala
|
21517975
|
20.5.2024 |
MINDTRIX s.r.o.
|
21685169
|
5.6.2024 |
BitCib Project s.r.o.
|
21745536
|
21.6.2024 |
BitCib Exchange s.r.o.
|
21745544
|
21.6.2024 |
Online česky, s.r.o.
|
21753237
|
25.6.2024 |
Komora forenzních auditorů pro odhalování korupce a podvodů, z.s.
|
22709525
|
4.10.2012 |
Klub motoristických publicistů při Syndikátu novinářů ČR
|
22730958
|
30.6.2008 |
Juniorklub.org
|
22824791
|
11.12.2009 |
Podnikový výbor odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky
|
22890467
|
12.4.2011 |
A.G.A.POR. s.r.o.
|
24124711
|
10.6.2011 |
ADAPO projekt s.r.o.
|
24126543
|
10.6.2011 |
Edox reality, s.r.o.
|
24144801
|
4.8.2011 |
JRS Prag s.r.o.
|
24168777
|
10.10.2011 |
Pulear s.r.o. v likvidaci
|
24176435
|
1.11.2011 - 22.6.2021
|
AMAVIS s.r.o.
|
24733954
|
28.9.2010 |
UNITERRA, s.r.o. v likvidaci
|
24816426
|
28.2.2011 |
Musaši trade s.r.o.
|
24829421
|
29.3.2011 |
MODATA a.s.
|
25059645
|
20.6.1996 |
ANNA - S , s.r.o.
|
25103369
|
30.1.1997 |
Soukromá střední odborná škola umění a managementu, s.r.o. v likvidaci
|
25119940
|
9.4.1997 - 6.4.2018
|
PROPERTYS, k.s. v likvidaci
|
25151142
|
12.6.1996 - 11.1.2021
|
Invicta BOHEMICA, s.r.o.
|
25715101
|
2.12.1998 |
UDA MULTI SERVIS, spol. s r.o. v likvidaci
|
25723723
|
23.12.1998 - 11.4.2019
|
EURO-Trend Audit, a.s.
|
25733834
|
2.2.1999 |
Správa městských komunikací s.r.o. v likvidaci
|
25743066
|
5.3.1999 |
STONE TECNICS s.r.o. v likvidaci
|
25749935
|
29.3.1999 |
INTERNATIONAL MARKETING SERVICES s.r.o.
|
25841807
|
13.8.1999 |
RABEN OSTRAVA, s.r.o.
|
25847481
|
23.11.1999 |
BOSSMEDIA s.r.o. v likvidaci
|
25877925
|
24.4.2001 |
AGENTURA A+I spol. s r.o.
|
26147688
|
17.1.2000 |
ATTLAS s.r.o.
|
26182203
|
12.6.2000 |
SIDERO - CZ, s.r.o. v likvidaci
|
26415356
|
30.11.2000 |
IMPEX TRANS GROUP s.r.o.
|
26435837
|
26.2.2001 |
Civic Concepts International, s.r.o.
|
26459744
|
20.6.2001 |
dr.pieck s.r.o.
|
26508699
|
30.1.2002 |
Klub motoristických novinářů z.s.
|
26524040
|
13.2.2001 |
Odborová základní organizace Literárních novin
|
26561603
|
14.4.2009 |
Odborový svaz novinářů
|
26566974
|
3.3.2009 |
HARRY POTTER CLUB
|
26620421
|
14.3.2003 |
Funtime Slots s.r.o., v likvidaci
|
26693658
|
17.4.2002 - 30.10.2020
|
Vosped CZ, s.r.o.
|
26731681
|
20.11.2002 |
LOMOV s.r.o.
|
26769441
|
19.3.2003 |
HLASKA s.r.o.
|
26901072
|
15.7.2003 |
WCM CZ,s.r.o.
|
26945959
|
16.11.2004 |
JFL marketing, s.r.o. v likvidaci
|
26962136
|
22.3.2005 |
Muzejní galerie s.r.o.
|
26967472
|
10.5.2005 |
Europlatform
|
26996901
|
3.5.2005 |
Heads Up s.r.o. v likvidaci
|
27084884
|
29.9.2003 - 24.4.2019
|
SETIA s.r.o.
|
27202976
|
13.12.2004 |
1. VOX a.s.
|
27204987
|
29.12.2004 |
LINK VENTURES, s.r.o.
|
27208842
|
13.1.2005 - 3.3.2020
|
CAMERATA, s.r.o.
|
27444953
|
20.4.2006 |
Krystal Aquamarin s.r.o.
|
27450384
|
16.5.2006 |
AIDA Export-Import s.r.o. v likvidaci
|
27453821
|
11.5.2006 - 7.9.2020
|
Žlutý strom s.r.o., v likvidaci
|
27456544
|
22.5.2006 - 30.10.2020
|
Černá tabule s.r.o., v likvidaci
|
27456552
|
22.5.2006 - 30.10.2020
|
Europlatform, s.r.o.
|
27572137
|
15.7.2006 |
BETON Bohemia - stavby, spol. s.r.o., v likvidaci
|
27590216
|
9.9.2006 |
Pacific International Academy of Advanced Knowledge s.r.o. v likvidaci
|
27599094
|
12.9.2006 - 22.2.2019
|
EKOL PRAHA.CZ, s.r.o. v likvidaci
|
27666344
|
22.11.2005 - 3.4.2019
|
OUTLETEXPERT LTD, organizační složka
|
27759792
|
28.12.2007 - 27.2.2020
|
BAINIMARAMA, s.r.o.
|
27885631
|
12.4.2007 |
DIVIAN DREAM s.r.o.
|
27921476
|
27.6.2007 |
Enosfera s.r.o.
|
27957420
|
19.9.2007 |
i-Films, s.r.o.
|
28226615
|
11.1.2008 |
Českomoravská vzdělávací, s.r.o.
|
28243641
|
12.3.2008 |
AEROTONE s.r.o. v likvidaci
|
28251202
|
27.2.2008 - 3.12.2019
|
European commercial bureau a.s. v likvidaci
|
28373359
|
22.4.2008 |
SEAGATE a.s.
|
28396596
|
20.5.2008 |
CCHI s.r.o. v likvidaci
|
28455649
|
15.9.2008 |
LEREA a.s.
|
28464966
|
13.10.2008 |
Development DBD s.r.o.
|
28470133
|
28.10.2008 |
Mediestetik s.r.o.
|
28534492
|
25.2.2009 |
CEGUTA service s.r.o.
|
28898869
|
27.5.2009 |
HALIMEDES, a.s.
|
29015961
|
6.1.2010 |
Jaros Consulting s.r.o.
|
29030218
|
17.2.2010 |
Modern Media s.r.o.
|
29060478
|
3.10.2012 |
ALL PRODUCTS, SE v likvidaci
|
29154201
|
16.1.2013 - 24.3.2021
|
Černá Marta JUDr.
|
41182111
|
17.9.1991 |
Jan Horešovský
|
41448731
|
17.9.1991 |
Společnost pro Literární noviny, občanské sdružení v likvidaci
|
43000193
|
9.9.1991 - 8.7.2021
|
TANG, v.o.s.
|
43004172
|
17.10.1991 |
Agentura Pražské kulturní služby - hospodářské zařízení v likvidaci
|
43005969
|
5.12.1991 - 4.9.2019
|
Ing. Jiří Nekovář Ph.D.
|
44364423
|
18.10.1992 |
S.W.P. CONSULT, spol. s r.o. v likvidaci
|
44796030
|
28.11.1991 - 19.11.2018
|
UNIE, odborový svaz profesionálních zpěváků České republiky
|
45249342
|
24.8.1990 |
GNAT v. o. s. v likvidaci
|
45314276
|
24.2.1992 - 18.4.2019
|
Asociace komparsistů audio-visuální produkce
|
45769036
|
1.7.1992 |
TRIOL CZ, a.s.
|
46355863
|
25.9.1992 |
ALAN & ARI,spol.s r.o.
|
46968091
|
10.8.1992 |
Šťastná Alena, JUDr.
|
47090294
|
30.9.1992 |
MUDR.MAGDALENA KIŠŠOVÁ, ZUBNÍ LÉKAŘKA
|
47611821
|
16.10.1992 |
Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky
|
48546003
|
22.12.1992 |
TEMPO, akciová společnost Záhřeb, organizační složka
|
48548359
|
9.2.1993 |
Katnek Securities a.s.
|
49240706
|
16.6.1993 |
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
|
49278002
|
24.3.1991 |
PhDr. Jaroslava Kaněrová
|
49280970
|
9.8.1993 |
PM Reality s.r.o. v likvidaci
|
49358367
|
5.5.1993 - 17.9.2019
|
Asociace konferenčních tlumočníků, z.s.
|
49369202
|
11.5.1990 |
IMPERIUM FITNESS s.r.o. v likvidaci
|
49619535
|
22.11.1993 - 9.2.2019
|
Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení
|
49626647
|
16.11.1990 |
Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
|
60166762
|
19.7.1990 |
ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ OBCHODU, MÍSTNÍ ORGANIZACE PRAHA 1
|
60444738
|
16.8.1990 |
ZO UZO PRAHA
|
60445203
|
3.4.1990 |
MUDr. Dana Vítová
|
60445921
|
26.4.1994 |
TCO services s.r.o.
|
60472294
|
20.1.1994 |
TLC s.r.o.
|
61062731
|
14.2.1996 |
Asociace pracovníků se zvukem, odborová organizace
|
61379123
|
15.2.1994 |
MUDr. Milada KLIMEŠOVÁ - praktický lékař pro dospělé
|
61379841
|
7.3.1994 - 1.7.2023
|
C E P O S Praha s.r.o., v likvidaci
|
61459933
|
20.4.1994 - 27.6.2018
|
BDO Euro-Trend s.r.o.
|
61500542
|
12.8.1994 |
FOTOPRINT COPY STUDIO s.r.o. v likvidaci
|
61502171
|
1.9.1994 |
Ing. Reza Mirchi, CSc.
|
61828343
|
18.8.1994 |
Ing. Pavel Beran
|
62459660
|
9.11.1995 |
Dictum, s.r.o.
|
62584910
|
8.12.1994 |
PhDr.Václava Marcineková
|
62596217
|
1.12.1994 |
LAMEA HOLIDAYS, s.r.o.
|
63676681
|
5.5.1995 |
Kovalčík Jozef, JUDr.
|
63834111
|
1.1.1995 |
ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ, ZO - BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ KANCELÁŘE FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSFR
|
63835762
|
7.1.1993 |
Ing. Sofia Komrsková
|
63954486
|
11.9.1995 |
ZVP s.r.o.
|
63995883
|
11.9.1995 |
Nezávislý klub právníků, spolek
|
64329453
|
23.1.1996 |
Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky, z. s.
|
65401697
|
16.9.1996 |
Ondroušek Jiří, JUDr., advokát
|
66198852
|
1.7.1990 |
Noha Jiří, JUDr.
|
66229171
|
4.2.1991 - 1.1.2024
|
Mrázek Petr, JUDr.
|
66231515
|
1.3.1995 |
Voclová Jaroslava - notářka
|
66242321
|
1.9.1998 |
Leder Filip, Mgr., advokát
|
66248272
|
1.1.2001 |
Sdružení výkonných umělců
|
69342709
|
15.4.1999 |
Evropsko-české fórum (ECF), v likvidaci
|
69345597
|
13.5.1999 |
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Základní organizace vedoucích pracovníků
|
69781524
|
10.7.1990 |
Česko - angolský institut v likvidaci
|
70100497
|
12.3.1998 - 11.8.2022
|
Odborová organizace restaurátorů
|
70817952
|
30.3.2000 |
VLAST.CZ v likvidaci
|
70845999
|
13.7.2000 - 6.11.2023
|
Sdružení volný čas v likvidaci
|
70847282
|
11.7.2000 |
MUDr. Martina Brandejsová
|
70874875
|
8.11.2000 |
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.
|
70892288
|
20.12.2000 |
Místní organizace OS DLV Praha 1
|
70927341
|
28.4.1997 |
Mgr. Julie Šulcová
|
70949808
|
7.1.2002 |
Místní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při IPC OS SOO v Hradci Králové
|
70964033
|
22.11.2001 |
Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při OS SOO v Praze
|
71159517
|
19.3.2003 |
Republika
|
71443665
|
25.11.2013 |
JUDr. Barbora Frydrychová, advokát
|
71457330
|
1.1.2006 |
Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje
|
75141507
|
4.6.2008 |
Mgr. Jana Grohmannová, advokátní kancelář
|
76632792
|
8.3.2010 |